OVERLIJDEN:
Ann JORIS, pastoraal werkster van ons bisdom, overleed in Malle op 14 november 2021. Zij was onder meer actief als parochieassistente in de parochies Schilde, Sint-Guibertus (1977-1998); Brecht, Sint-Job, Sint-Job-in-'t-Goor (1998-2005) en Zoersel, Sint-Antonius Abt, Sint-Antonius (2006-2010). Tevens was ze ook actief als pastoraal verantwoordelijke in Zandhoven, Medisch- en Revalidatiecentrum voor kinderen, Pulderbos (1998-2014). Ze was actief als medewerkster en vervolgens als adjunct van de bisschoppelijk vicaris voor het Vicariaat Diocesane Diensten voor onder andere de roepingenpastoraal en de Diocesane Commissie voor Liturgie (2010-2019). Na haar pensioen bleef ze actief als lid van het Vicariaat Diocesane Diensten voor Catechese en Catechumenaat.
Ann werd geboren op 20 juni 1948 in Schilde en door de bisschop als pastoraal werkster gezonden op 8 oktober 1977.
Maria VAN ELSACKER, pastoraal werkster van ons bisdom, overleed in Merksem op 14 november 2021. Zij was onder meer actief als parochieassistente in de parochie Antwerpen, Onze-Lieve-Vrouw, Berendrecht (1982-2008) en als medeverantwoordelijke voor de arbeidspastoraal in het voormalige dekenaat Boom (1979-1982). Maria werd geboren op 18 april 1944 in Brecht en door de bisschop als pastoraal werkster gezonden op 8 september 1979.
Myriam VAN PEEL, overleed in Lichtaart op 23 november 2021. Zij was onder meer actief als vertegenwoordigster van de katholieke eredienst in AZ Turnhout, campus Sint-Elisabeth en campus Sint-Jozef (2018-2021). Myriam werd geboren op 1 november 1964 in Herentals.
BENOEMINGEN:
Kanunnik Bruno AERTS; Eerwaarde Heer Herman AUGUSTYNS; Eerwaarde Heer Michel BAERT; Eerwaarde Heer Emmanuel IKEOBI; Eerwaarde Heer Bart ROMBOUTS en kanunnik Wim SELDERSLAGHS werden per 1 november 2021 benoemd tot lid van het Consultorencollege van het bisdom Antwerpen voor een periode van vijf jaar.
Kanunnik Wim SELDERSLAGHS, priester van ons bisdom, werd per 1 november 2021 benoemd tot administrator in de parochies van de pastorale eenheid Sara en Abraham (Ranst, Zandhoven), voor een periode van zes jaar. Hij behoudt zijn overige functies.
Pierre FRANCOIS, Priester van Opus Dei, werd per 1 november 2021 herbenoemd tot parochievicaris in Antwerpen, Sint-Jacob de Meerdere, voor een periode van één jaar.
Albeiro Alvi VASQUEZ CASALLAS, priester van het bisdom Urgell (Spanje), voorheen pastoor, verantwoordelijke voor de gemeenschapsopbouw, voor de verkondiging en de catechese en teamlid in de pastorale eenheid Sara en Abraham (Ranst, Zandhoven), werd per 1 november 2021 benoemd tot lid van de priesterequipe en teamlid in de pastorale eenheid Heilige Veronica (Borsbeek, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem), voor een periode van zes jaar.
Theodoor Theo WYNANTS, missionaris van Scheut, voorheen pastoor in de parochies van de pastorale eenheid Heilige Veronica (Borsbeek, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem), werd per 1 november 2021 aldaar benoemd tot moderator van de priesterequipe , voor een periode van zes jaar. Zijn overige functies bliven behouden.
Ronald SLEDSENS, priester van ons bisdom, werd per 19 november 2021 benoemd tot pastoor-deken van Antwerpen, Sint-Michiel en Sint-Pieter. Zijn overige functies blijven behouden.
Marc VEREYCKEN, diaken van ons bisdom, werd per 27 november 2021 herbenoemd tot diaken in de pastorale eenheid Sint-Bernardus (Hemiksem, Niel, Schelle), voor een periode van zes jaar.
AANWERVING EIGEN DIENSTEN:
Josiane GYSELS en Blessing ISOWA ODARO werden per 1 september 2021 aangeworven als onderhoudsdames voor het Theologisch en Pastoraal Centrum.
STOPZETTINGEN:
Sylvia ROSSEEL is per 1 juli 2021 met pensioen en heeft ontslag genomen als vertegenwoordiger van de katholieke eredienst in het WZC Sint-Jozef in van de pastorale eenheid Heilige Gummarus en Zalige Beatrijs (Lier).
Peter VAN RUN heeft per 31 augustus 2021 ontslag genomen als teamlid en moderator van de teamvergaderingen in de pastorale eenheid Clara van Assisi (Oud-Turnhout, Turnhout).
Marie-Paule DESMET, pastoraal werkster van ons bisdom, is per 1 november 2021 met pensioen en heeft ontslag genomen als pastoraal ziekenhuiswerkster in Campus AZ Monica in Antwerpen.
De benoeming van kanunnik Bart PAEPEN, priester van ons bisdom, als pastoor van Antwerpen, Sint-Michiel en Sint-Pieter werd beëindigd per 18 november 2021. Zijn overige functies blijven behouden.
Marc VAN LAERE is per 31 oktober 2021 met pensioen en zijn benoeming als adjunct van de bisschoppelijk vicaris voor het dekenaat Noorderkempenwerd beëindigd. Hij blijft levensbeschouwelijk consulent in het Openbaar Psychiatrisch Centrum in Geel in de pastorale eenheid Heiligen Dimpna en Gerebernus. De bisschop stelt er prijs op bij deze gelegenheid zijn medewerker van harte te danken.
De bisschop stelt er prijs op bij deze gelegenheid zijn medewerkers van harte te danken.
ONTTREKKING EREDIENST:
Bij decreet van 26 november 2021 heeft de bisschop de kerk van DE BLIJDE BOODSCHAP, gelegen Lode Peetersplantsoen 1 te 2300 Turnhout en het bijhorende altaar, per 26 november 2021 onttrokken aan de eredienst en teruggebracht tot een profaan en niet onwaardig gebruik, zoals bepaald in canon 1212, 1224 § 2 en 1238 CIC.