OVERLIJDEN E.P. ANTOON VAN BIJNEN
Op 6 januari 2016 overleed te Teteringen (NL) E.P. Antoon van Bijnen, missionaris van Steyl, geboren te Oosterhout (NL) op 5 april 1924 en tot priester gewijd op 30 oktober 1949. Pater van Bijnen was tot eind september 2015 meewerkend priester in het WZC O.-L.-Vrouw van Antwerpen in de Pieter van Hobokenstraat te Antwerpen, en verbleef ook aldaar. De uitvaartliturgie vindt plaats in de kapel van Park Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46 te Teteringen op donderdag 14 januari 2016 om 14u30.
STOPZETTINGEN
E.P. Paul Dehoperé, Scheutist, heeft met ingang van 1 januari 2016 ontslag genomen als pastoraal ziekenhuiswerker in het Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen te Boechout.
Mevrouw Griet Harboort, pastoraal werkster, heeft met ingang van 1 januari 2016 ontslag genomen als federatiecoördinator en als parochieassistente voor de parochies van de federatie Mortsel.
E.H. Jan Helsen, diocesaan priester, heeft met ingang van 10 januari 2015 ontslag genomen als pastoor te Ranst, Sint-Gummarus, Emblem.
De bisschop stelt er prijs op bij deze gelegenheid zijn medewerk(st)ers van harte te danken.
HERBENOEMINGEN
E.H. Gert De Naegel, diocesaan priester, werd met ingang van 1 december 2015 herbenoemd tot pastoor te Herentals, Sint-Bavo; Herentals, St.-Jan de Doper; Herentals, St.-Niklaas en Herentals, St.-Waldetrudis, voor een periode van zes jaar. Hij blijft daarnaast ook pastoor te Herentals, Onze-Lieve-Vrouw.
E.H. Herman Van Gorp, diocesaan priester, werd met ingang van 1 oktober 2015 herbenoemd tot pastoraal rusthuiswerker in het WZC Sint-Lucia te Turnhout, voor een periode tot 9 augustus 2019.
E.H. Jan Verheyen, diocesaan priester, werd met ingang van 1 november 2015 herbenoemd tot pastoor te Lier, H. Hart en Lier, SS. Jozef en Bernardus, Lisp, voor een periode van zes jaar. Zijn overige functies blijven eveneens behouden.